Giúp tôi giải toán


DARK QUEEN Nữ Hoàng Bóng Đêm 10/01/2017 lúc 17:51

0,5 hoặc 1/2 bn nhé

lê hồng anh 10/01/2017 lúc 17:52

1 : 2 = 0,5 

1 : 2 = 1/2

1 : 2 = 0 ( dư 1 )

Thân Thùy Dương 10/01/2017 lúc 17:52

1:2=1/2=0,5

tk và kết bạn nha chat cho vui

Nguyễn Thanh Thủy 30/12/2016 lúc 19:32

Diện tích mảnh đất đó là:

28 nhân 15=420 (m2)

Diện tích đất trồng rau là:

420 nhân 20:100= 84(m2)

Đáp số : 84 m2

Huynh Mai Thao 30/12/2016 lúc 19:36

Diện tích đất là:

28x15=420(m2)

Diện tích phần đất trồng rau là:

420x20:100=84(m2)

       Đáp số:84 m2

Đinh Quốc Vĩ 30/12/2016 lúc 19:44

s mảnh đất phần đó là : 28 * 15 = 420 m2

s phan đat trong rau la : 420  * 20  /  100 = 84 m2

                        d/s 84m2

Hoang Thi Thu Phuong 5a 27/12/2016 lúc 21:49

1,1*A*10+B=A+0,95

1,1*A*9+B=0,95

A*9+B=0,95/1,1

A*9+B=0,8636....

Còn lại bạn bảo người khác làm nốt đi dễ mà

Nguyễn Hữu Hoàng Hải Anh 20/12/2016 lúc 17:37

đến cụ tổ sống lại cũng chịu

đag rảnh ah

rảnh thì tk tớ nhé

chúc cậu học giỏi

Ice Wings CTV 16/12/2016 lúc 18:26

50x+9999=50y

=> 9999=50y-50x

=> 9999=50(y-50x-1)

=> y-50x-1=199,98

công chúa thuỷ tề 12/12/2016 lúc 19:57

thời gian của người đó là: 23,1/13,2=1,75

LovE _ Khánh Ly_ LovE 12/12/2016 lúc 19:53

Thời gian đi của người đi xe đạp là: 

23,1 : 13,2 = 1,75 (giờ)

Đổi 1,75 giờ = 1 giờ 45 phút

Đáp số: 1 giờ 45 phút.



 

Nguyễn Đình Phong 12/12/2016 lúc 19:52

Thời gian người đó đi được là

          23,1:13,2=1,75 (giờ)

               ĐÁP SỐ :1,75 giờ

         k tôi nha bn

Nguyen ngoc dat 10/12/2016 lúc 15:25

Ta thấy :

1 x 2 = 2

2 x 3 = 6

3 x 4 = 12

4 x 5 = 20

5 x 6 = 30

6 x 7 = 42

...

Khoảng cách giữa các tích là một dãy số 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; ...

Áp dụng công thức tính số số hạng ra kết quả 330

Lê Xuân Hải 10/12/2016 lúc 15:26

330 nhé 

tk mình nha  Nguyễn Thanh Huyền

Đoàn Đại Dương 19/11/2016 lúc 08:52

35 x 34 + 35 x 86 + 65 x 75 + 65 x 45

= 1190 +  35 x 86 + 65 x 75 + 65 x 45

= 1190 +   3010     + 65 x 75 + 65 x 45

=  1190 +   3010     + 4875    + 65 x 45

=   1190 + 3010       + 4875   +  2925

=   12000

Nguyễn Hải Linh 19/11/2016 lúc 11:40

35 x 34 + 35 x 86 + 65 x 75 + 65 x 45 

= 35 x ( 34 + 86 ) + 65 x ( 75 + 45 )

= 35 x 120 + 65 x 120

= ( 35 + 65 ) x 120

= 100 x 120 

= 12000

nha!

lam chi di 19/11/2016 lúc 08:53

35*(34+86)+65*(75+45)=35*120+65*120=120*(35+65)=120*100=12000

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: